【人事】日本リビング保証(2022年10月1日) 日本リビング保証 ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2022年10月1日) 執行役員、業務運営本部副本部長兼品質管理部長、中根祐一郎 ...続きを見る
【人事】日本リビング保証(2022年9月27日) 日本リビング保証 ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2022年9月27日) 取締役、加藤航介 社外監査役、野矢茂 退任(監査役)本多正憲 ...続きを見る
【人事】日本リビング保証(2021年1月1日) 日本リビング保証 ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2021年1月1日) グループ経営推進本部長(管理本部長)取締役、竹林俊介 管理本部長(管理本部副本部長)取締役、吉川淳史 ...続きを見る
【人事】日本リビング保証(2018年10月15日) 日本リビング保証 ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2018年10月15日) 執行役員、営業1部長、野村唯史 執行役員、営業企画部長、加藤航介 ...続きを見る