【人事】野村証券(2019年3月31日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2019年3月31日) 退任(取締役)尾崎哲 退任(取締役)永松昌一 退任(取締役兼執行役副社長)奥田健太郎 退任(執行役副社長)山口英一郎 顧問(常務執行役員)柏樹康生 ...続きを見る
【人事】野村証券(2019年2月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2019年2月1日) インデックス業務室長(リサーチ企画部)和田弘司 リサーチ企画部長(インデックス業務室長)徳野明洋 (リサーチ企画部長)グローバル・リサーチ担当兼市場戦 略リサーチ部長、舘隆司 ...続きを見る
【人事】野村証券(2018年10月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2018年10月1日) 執行役員グローバル・マーケッツ担当(野村ホールディングス執行役員)北野秀雄 ライフプラン担当、執行役員、山川敦子 リサーチ企画部長、市場戦略リサーチ部長、舘隆司 リテールプロジェクト担当経営役、藤井公房 グローバル・マーケッツ担当経営役(リサーチ企画部長)本谷大輔 ...続きを見る
【人事】野村証券(2018年8月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2018年8月1日) ETFビジネス企画室長、ストラクチャード・プロダクト・、野村正明 オペレーションセンター(名古屋総務)平崎太美朗 営業総務部長、植西威二 ...続きを見る
【人事】野村証券(2018年4月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2018年4月1日) 取締役兼執行役副社長(執行役員専務米州地域ヘッド)奥田健太郎 取締役、南村芳寛 取締役、柳井健寿 ...続きを見る
【人事】野村証券(2017年12月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2017年12月1日) コーポレートIT部長(野村ホールディングスIT統括部長)和泉哲郎 ITインフラサービス部長(野村ホールディングスIT統括部)猪原茂和 ホールセールIT部長(グローバル・インフォメーション・テクノロジー部長)堀晃雄 ...続きを見る
【人事】野村証券(2017年9月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2017年9月1日) グローバル・マーケッツ営業二部共同部長(エグゼキューション・サービス部長)針ケ谷真朝 トレーディング・プラットフォーム営業部長(エグゼキューション・サービス部共同部長)薄井進 ...続きを見る
【人事】野村証券(2017年8月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2017年8月1日) 人事部長(人材開発部長)執行役員、日比野勇志 グローバル・マーケッツ営業三部長(グローバル・マーケッツ営業三部ストラクチャード・プロダクト営業一課長)姫田学 IB企画部長(資本市場部長)中村徳雄 ...続きを見る
【人事】野村証券(2017年4月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド 社長人事 (2017年4月1日) 会長(取締役兼執行役社長)永井浩二 取締役兼執行役社長(執行役副社長インベストメント・バンキング担当)森田敏夫(もりたとしお) 取締役、永松昌一 ...続きを見る
【人事】野村証券(2017年3月31日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2017年3月31日) 執行役員専務(執行役兼執行役員専務)奥田健太郎 執行役員常務(執行役兼執行役員常務)グローバル・マーケッツ・コ・ヘッド、柏樹康生 退任(執行役副社長)尾崎哲 ...続きを見る
【人事】野村証券(2016年8月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2016年8月1日) ソリューション・アンド・サポート、執行役員ウェルス・マネジメント・ビジネス部門ジョイント・ヘッド、三輪悦朗 営業業務担当兼営業業務部長(営業業務担当、トータル・ソリューション開発担当兼営業業務部長)、大木満 ETFビジネス推進室長(ストラクチャード・プロダクト部ETFマーケティング課長)塩田誠 ...続きを見る
【人事】野村証券(2016年4月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2016年4月1日) 取締役、島崎憲明 執行役副社長インベストメント・バンキング担当(代表執行役営業部門担当)森田敏夫 執行役副社長(執行役)永松昌一 ...続きを見る