【人事】オザックス(2012年6月28日) オザックス ⅱ.卸売 (2012年6月28日) 専務、専務執行役員、清野一郎 専務兼専務執行役員(常務執行役員)営業統括本部長兼管理本部長、井上誠一 監査役(顧問)菊地和明 退任(監査役)川村明三 ...続きを見る
【人事】オザックス(2012年4月1日) オザックス ⅱ.卸売 (2012年4月1日) 顧問(専務兼専務執行役員管理本部・物流本部・情報システム室・くらしマスター管理室管掌兼管理本部長)菊地和明 退任(専務)宮辻正雄 専務執行役員海外事業本部・商品戦略本部・OSD推進本部・物流本部・紙第2事業本部・紙大阪事業本部管掌(常務執行役員審査本部管掌兼営業統括本部長兼審査本部長)清野一郎 ...続きを見る
【人事】オザックス(2012年1月1日) オザックス ⅱ.卸売 (2012年1月1日) くらし第1事業本部第2グループマネージャー、奥脇崇洋 商品戦略本部企画推進グループマネージャー(企画グループマネージャー)坂本誠一 商品戦略本部副本部長、芹田孝明 ...続きを見る
【人事】オザックス(2011年6月29日) オザックス ⅰ.小売 (2011年6月29日) 顧問(取締役兼上席執行役員審査本部管掌兼総務人事本部長兼審査本部長兼審査グループマネージャー兼監査室長)古田康二 審査本部管掌兼審査本部長兼監査室長、常務執行役員営業統括本部長、清野一郎 くらし第3事業本部長、常務執行役員くらし第1事業本部長兼エリア本部長兼西日本グループマネージャー兼福岡支店長、松田和久 ...続きを見る