【人事】三井住友DSアセットマネジメント(2023年4月1日) 三井住友DSアセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2023年4月1日) 専務執行役員営業部門長兼ソリューション営業部・資産運用コンサルティング部・大阪支店・名古屋支店担当、鯵坂亮平 ...続きを見る
【人事】東京海上アセットマネジメント(2023年4月1日) 東京海上アセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2023年4月1日) エンゲージメント運用部長、常務運用本部長、後藤伸樹 責任投資兼オルタナティブ責任投資部長(責任投資部付部長)森山茂 クライアント・サービス部長(クライアント・サービス部付部長)中島睦 オペレーション・マネジメント部長(投信計理部長)道解行雄 経営企画部長(クライアント・サービス部長)風巻裕一 エンゲージメント運用部付部長(エンゲージメント運用部長)小林研 ...続きを見る
【人事】東京海上アセットマネジメント(2023年4月1日) 東京海上アセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2023年4月1日) 執行役員(運用本部副本部長兼オルタナティブ運用本部副本部長)運用戦略部長、浅野孝 ...続きを見る
【人事】三井住友DSアセットマネジメント(2023年4月1日) 三井住友DSアセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2023年4月1日) 英国現地法人・米国現地法人担当、代表取締役兼副社長執行役員国際営業部門長、沢野隆之 経営企画部管掌(SMDAM香港社長)取締役兼専務執行役員アジア本部長、新保一久 副社長執行役員オルタナティブ運用部・グローバルパートナー運用部・プロダクトマネジメント部担当(専務執行役員運用部門副部門長)伊木恒人 ...続きを見る
【人事】明治安田アセットマネジメント(2023年3月31日) 明治安田アセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2023年3月31日) 退任(会長)山下敏彦 退任(取締役)大崎能正 退任(取締役)田中悟 ...続きを見る
【人事】SOMPOアセットマネジメント(2023年3月31日) SOMPOアセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2023年3月31日) 退任(取締役コンプライアンス・リスク管理部⻑)倉知秀利 ...続きを見る
【人事】アセットマネジメントOne(2023年3月31日) アセットマネジメントOne ⅳ.投資信託関連 (2023年3月31日) 退任(社長)菅野暁 退任(常務執行役員投資信託営業本部長)森康充 退任(常務執行役員機関投資家営業本部長)岩村伸一 ...続きを見る
【人事】野村アセットマネジメント(2023年3月31日) 野村アセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2023年3月31日) 退任(取締役)渡部昭裕 退任(取締役)岸田吉史 退任(取締役)鈴木貴之 ...続きを見る
【人事】農林中金全共連アセットマネジメント(2023年3月31日) 農林中金全共連アセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2023年3月31日) 退任(取締役)北林太郎 顧問(専務執行役員)石井秀樹 ...続きを見る
【人事】ニッセイアセットマネジメント(2023年3月25日) ニッセイアセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2023年3月25日) 社長執行役員経営企画本部長、社長、大関洋 代表取締役兼副社長執行役員経営管理本部長兼業務・システム管理本部長兼投資管理(副社長商品・ソリューション部門担当)中島俊浩 運用本部長、取締役兼執行役員戦略運用部長、河崎圭助 ...続きを見る
【人事】日興アセットマネジメント(2023年3月1日) 日興アセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2023年3月1日) ビジネス・コンプライアンス共同グローバルヘッド兼法務部長(法務部共同部長)法務グローバルヘッド、松井真理子 ビジネス・コンプライアンス共同グローバルヘッド、チーフ・コンプライアンス・オフィサー・オブ・インベストメント兼インベストメント・コンプライアンスグローバルヘッド兼インベストメント・コンプライアンス部長、西山淳 (ビジネス・コンプライアンスグローバルヘッド)チーフ・コンプライアンス・オフィサーCCO兼チーフ・リーガル・オフィサーCLO兼法務・コンプライアンス本部長、河井健志 ...続きを見る
【人事】三井住友DSアセットマネジメント(2023年2月1日) 三井住友DSアセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2023年2月1日) 国際営業部長、国際営業部営業開発チーム長兼経営企画部プリンシパル、原田靖大 SMDAMUK社長(国際営業部長)石原大輔 ...続きを見る
【人事】三井住友DSアセットマネジメント(2023年1月1日) 三井住友DSアセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2023年1月1日) 商品管理部長、常務執行役員商品部門長・商品戦略部、商品管理部担当、上山修 ...続きを見る
【人事】日興アセットマネジメント(2023年1月1日) 日興アセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2023年1月1日) 専務執行役員兼最高財務責任者戦略企画グローバルヘッド兼戦略企画部長、アレン・ヤン 機関投資家営業第一部共同部長、プロダクト・スペシャリストグローバルヘッド兼プロダクト・スペシャリスト、田崎敬浩 プロダクト・スペシャリストグローバルヘッド兼プロダクト・スペシャリスト(機関投資家営業第一部長)藤本貴之 ...続きを見る
【人事】岡三アセットマネジメント(2023年1月1日) 岡三アセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2023年1月1日) 会長、森英世 取締役(会長)朝倉智也 退任(取締役)梅本賢一 ...続きを見る
【人事】イーストスプリング・インベストメンツ(2023年1月1日) イーストスプリング・インベストメンツ ⅳ.投資信託関連 社長人事 (2023年1月1日) 会長(社長)新田恭久 社長(副社長)佐藤輝幸(さとう てるゆき) ...続きを見る
【人事】野村アセットマネジメント(2022年12月1日) 野村アセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2022年12月1日) ネットゼロ戦略室長(責任投資調査部シニアESGスペシャリスト)山我哲平 ...続きを見る
【人事】岡三アセットマネジメント(2022年11月30日) 岡三アセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2022年11月30日) 会長、SBIホールディングス副社長、朝倉智也 取締役、SBI証券執行役員常務投資信託部長、上原秀信 取締役、SBIアセットマネジメント社長、梅本賢一 ...続きを見る