【人事】DIC(2015年2月1日) DIC I.印刷・紙パルプ・パネル (2015年2月1日) コア機能開発センター長兼コア機能製品化プロジェクトリーダー(青島迪愛生精細化学総経理)徳田博之 ...続きを見る
【人事】サカタインクス(2015年2月1日) サカタインクス I.印刷・紙パルプ・パネル (2015年2月1日) 大阪工場長(包装製造)松本一彦 包装製造(生産管理)多田安雄 生産管理、建入実 ...続きを見る
【人事】王子ホールディングス(2015年1月21日) 王子ホールディングス I.印刷・紙パルプ・パネル (2015年1月21日) イノベーション推進本部バイオリソース開発センター長、インキュベーション推進室長、奥谷岳人 ...続きを見る
【人事】王子ホールディングス(2015年1月11日) 王子ホールディングス I.印刷・紙パルプ・パネル 社長人事 (2015年1月11日) 会長兼会長G経営委員兼G共同CEO(社長兼社長G経営委員兼G・CEO)進藤清貴 社長兼社長G経営委員兼G共同CEO(副社長兼副社長G経営委員)矢嶋進(やじますすむ) 取締役(会長兼会長G経営委員)篠田和久 ...続きを見る
【人事】王子ホールディングス(2015年1月11日) 王子ホールディングス I.印刷・紙パルプ・パネル (2015年1月11日) グループ経営委員資源環境ビジネスカンパニープレジデント、鎌田和彦 ...続きを見る
【人事】日清紡ペーパープロダクツ(2015年1月1日) ダイオーペーパープロダクツ株式会社 I.印刷・紙パルプ・パネル (2015年1月1日) 家庭紙事業本部家庭紙営業部担当部長、小田修司 ...続きを見る
【人事】ダイナパック(2015年1月1日) ダイナパック I.印刷・紙パルプ・パネル (2015年1月1日) 開発本部長兼資材調達分掌、取締役兼常務執行役員、杉山喜久雄 生産本部物流(土岐ダイナパック常務工場長)執行役員、瀬戸川晋一 ...続きを見る
【人事】DIC(2015年1月1日) DIC I.印刷・紙パルプ・パネル (2015年1月1日) 取締役顧問(取締役兼常務執行役員生産統括本部長)小西明 アプリケーションマテリアルズ製品部門担当兼リキッドコンパウンド製品本部長(DICアジアパシフィックマネージングディレクター)常務執行役員、増田義明 ポリマ製品本部長(スペシャリティポリマ製品本部長)執行役員、藤田裕司 ...続きを見る
【人事】三菱製紙(2015年1月1日) 三菱製紙 I.印刷・紙パルプ・パネル (2015年1月1日) 上席執行役員(執行役員)取締役機能材事業部長、原田純二 同(同)経理・、首藤正樹 同(同)八戸工場長兼洋紙事業部副事業部長、半田常彰 ...続きを見る
【人事】日本製紙(2015年1月1日) 日本製紙 I.印刷・紙パルプ・パネル (2015年1月1日) 大竹工場安全環境管理室長、大竹工場長代理、西口恭彦 大竹工場長付部長兼安全環境管理室主席調査役(安全環境管理室長)稲井浩 ...続きを見る
【人事】DICグラフィックス(2015年1月1日) DICグラフィックス I.印刷・紙パルプ・パネル (2015年1月1日) 取締役、石井秀夫 退任(取締役)酒井一成 千葉工場長、藤野光雄 ...続きを見る
【人事】キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ(2015年1月1日) キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ I.印刷・紙パルプ・パネル (2015年1月1日) 経営推進本部総合企画部長、杉浦充 経営推進本部ビジネスサポート推進部長、三井繁樹 プロダクション企画部長、松藤勝弘 ...続きを見る
【人事】日本製紙(2014年12月1日) 日本製紙 I.印刷・紙パルプ・パネル (2014年12月1日) 足利工場技術室長兼安全環境管理室長、小塚治 広東理文造紙に出向(足利工場技術室長兼安全環境管理室長)伊藤学 ...続きを見る
【人事】DICグラフィックス(2014年12月1日) DICグラフィックス I.印刷・紙パルプ・パネル (2014年12月1日) 北海道支店長兼北海道第一営業部長(四国第二営業部長)佐藤房雄 企画管理本部長付担当部長(北海道支店長兼北海道第一営業部長)小川孝 ...続きを見る
【人事】王子ホールディングス(2014年11月1日) 王子ホールディングス I.印刷・紙パルプ・パネル (2014年11月1日) イノベーション推進本部副本部長兼紙パルプ革新センター長(紙パルプ革新センター副センター長)水環境研究所長、山本学 同本部革新事業推進センター長、広瀬と子也 ...続きを見る
【人事】三浦印刷(2014年10月1日) 三浦印刷 I.印刷・紙パルプ・パネル (2014年10月1日) 業務改革推進室担当、取締役経営企画・、三石誠司 業務本部長兼船橋工場担当(製造本部長)取締役、上野信 営業本部副本部長(クリエイティブ部・営業第一部・営業第二部担当)執行役員、永妻光弘 ...続きを見る