【人事】野村証券(2013年4月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2013年4月1日) グローバル・インフォメーション・テクノロジー部長(グローバル・インフォメーション・テクノロジー部エクイティシステム課長)堀晃雄 ...続きを見る
【人事】野村証券(2013年4月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2013年4月1日) 取締役(執行役員常務)柳雅二 取締役、執行役副社長、尾崎哲 取締役、執行役、沓掛英二 執行役兼執行役員常務、柏木茂介 代表執行役、野村ホールディングス執行役員、宮下尚人 執行役員専務、山崎啓正 ...続きを見る
【人事】野村証券(2012年8月3日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2012年8月3日) 商品企画部長、執行役員・、新井聡 札幌支店長(沼津支店長)矢野公司 沼津支店長(商品企画部長)日比野勇志 ...続きを見る
【人事】野村証券(2012年7月9日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2012年7月9日) エグゼキューション・サービス、進藤弘和 エレクトロニック・トレーディング(エグゼキューション・サービス)渡辺譲司 エクイティ管理、三神行夫 ...続きを見る
【人事】野村証券(2012年7月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2012年7月1日) 金融市場マーケティング部共同部長(上野支店長)桜井澄人 名古屋資本市場、今井一之 IB業務(名古屋資本市場)相原和之 ...続きを見る
【人事】野村証券(2012年6月29日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2012年6月29日) 代表執行役業務管理本部管掌兼経営企画担当(インベストメント・バンキング担当)執行役員常務、永松昌一 退任(執行役)田中浩 執行役員インベストメント・バンキング担当(企業プロジェクト室長)尾島司 ...続きを見る
【人事】野村証券(2012年6月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2012年6月1日) 金融市場ストラクチャリング、金融商品部共同部長、北野秀雄 金融市場営業(金融市場ストラクチャリング)稲井田洋右 金融市場調査(金融市場営業)舘隆司 ...続きを見る