【人事】野村証券(2016年3月31日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2016年3月31日) 退任(取締役)渡辺章人 退任(取締役)坂根正弘 退任(取締役)草刈隆郎 退任(取締役)兼元俊徳 退任(代表執行役)宮下尚人 退任(執行役)柏木茂介 ...続きを見る
【人事】野村証券(2015年12月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2015年12月1日) 名古屋総務部長(福岡支店総務課長)平崎太美朗 トレジャリー&キャピタルマネジメント(資金部長)柘植謙二 ダイバーシティ&インクルージョン推進室長(人事部)園部晶子 大阪支店金融公共法人(新宿野村ビル支店長)林兼生 旭川支店長(高崎支店ファイナンシャル・コ ンサルティング一課長)西田喜彦 金沢支店長(荻窪支店長)高橋宏 ...続きを見る
【人事】野村証券(2015年7月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2015年7月1日) ライフプラン・サービス、景山英俊 マクロ・トレーディング、平岡徹也 エグゼキューション・サービス、薄井進 ...続きを見る
【人事】野村証券(2014年12月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2014年12月1日) 大阪コーポレート・ファイナンス三部長(公開引受部企業開発課長)堤周二 不動産業務部長(本店法人営業部営業五課長)山川敦子 クライアント・サポート・オペレーション部長兼FATCAモニタリング室長(オペレーション業務部長)川島建三 ...続きを見る
【人事】野村証券(2014年7月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2014年7月1日) 営業部門ウェルス・マネジメント担当(ファイナンシャル・マネジメント・ウェルス・マネジメント副担当)執行役員、尾島司 FATCAモニタリング室長、オペレーション統括部長兼オペレーション推進・、平田太 営業総務、佐々木博信 ...続きを見る
【人事】野村証券(2014年4月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2014年4月1日) 取締役兼代表執行役、野村ホールディングス取締役兼代表執行役グループCOO、吉川淳 取締役(執行役員常務)渡辺章人 取締役(執行役員)定塚淳一 ...続きを見る
【人事】野村証券(2014年3月31日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2014年3月31日) 退任(取締役)宮野則昭 退任(取締役)柳雅二 退任(取締役兼執行役副社長)沓掛英二 ...続きを見る
【人事】野村証券(2013年12月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2013年12月1日) 業務企画(業務企画室長)和田正一 IT基盤戦略、和泉哲郎 飯田橋兼小石川兼錦糸町、本店営業・、綱島和仁 ...続きを見る
【人事】野村証券(2013年7月1日) 野村証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2013年7月1日) 経済調査、金融市場調査・、舘隆司 シンジケート(エクイティ・プロダクト・ソリューション兼トレジャリーストック室長)植松正晴 エクイティ・プロダクト・ソリューション兼トレジャリーストック室長、中曽根叙夫 ...続きを見る