【人事】三菱UFJモルガン・スタンレー証券(2012年12月26日) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2012年12月26日) コンプライアンス統括部長(引受審査)執行役員、中村哲也 引受審査、依田昇 ...続きを見る
【人事】神鋼商事(2012年6月28日) 神鋼商事 Ⅷ.商社 (2012年6月28日) 法務審査、杉江武 資金(タイエスコープ社長)新重正 機械・情報本部神戸機械(産業機械第二)島村聡 タイエスコープ社長、中村哲也 台湾神商社長(機械・情報本部神戸機械)上田浩史 ...続きを見る
【人事】NECキャピタルソリューション(2012年6月26日) NECキャピタルソリューション ⅴ.クレジット・リース 社長人事 (2012年6月26日) 社長(顧問)安中正弘(あんなかまさひろ) 代表取締役(取締役)執行役員常務、枩山聡一郎 取締役、執行役員、今関智雄 同、日本電気支配人、青木克寿 監査役(日本電気財務部シニアマネージャー)渋谷辰興 同、日本電気営業企画本部経理・、船津義和 ...続きを見る
【人事】三菱UFJモルガン・スタンレー証券(2012年6月1日) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2012年6月1日) 事務統括部・決済部・業務管理部・コンプライアンス統括部・売買管理部・お客さま相談室・法務部・クリーン・エネルギー・ファイナンス部統括兼内部管理統括責任者(大阪支店長)常務執行役員、松本正人 大阪(本店事業法人第一部~事業法人第七部担当兼事業法人第七)執行役員、乾登 本店事業法人第一部~事業法人第七部担当兼事業法人第七、執行役員、熊田充男 ...続きを見る
【人事】SMK(2012年4月1日) SMK G.機械関連 (2012年4月1日) 会長(社長)中村哲也 社長(副社長)池田靖光(いけだやすみつ) 副社長(取締役兼常務執行役員)桜井慶雄 ...続きを見る
【人事】住友三井オートサービス(2012年4月1日) 住友三井オートサービス ⅴ.クレジット・リース (2012年4月1日) 営業戦略本部副本部長(東日本ロジスティクス営業本部長)常務執行役員、国谷敏夫 東日本ロジスティクス営業本部長(営業戦略本部副本部長)執行役員、小西公也 本社部門副担当、執行役員、田代守司 ...続きを見る
【人事】NaITO(2012年3月1日) NaITO ⅱ.卸売 Ⅷ.商社 (2012年3月1日) 営業本部長(営業本部長代行)専務兼執行役員、南雲文彦 同本部長代行(同本部副本部長)取締役兼執行役員、徳田信幸 東京営業、取締役兼執行役員営業本部副本部長、中島徹 ...続きを見る
【人事】日油(2011年10月1日) 日油 C.化学・石油・素材・ガラス (2011年10月1日) 油化事業部油化学研究所長(化成事業部化成研究所長)中村知之 化成事業部化成研究所長(機能フィルム事業部機能フィルム研究所長兼愛知事業所機能フィルム工場CF製造部長)中村哲也 DDS事業部DDS研究所長、鶴岡邦昭 ...続きを見る
【人事】住友三井オートサービス(2011年10月1日) 住友三井オートサービス ⅴ.クレジット・リース (2011年10月1日) MA営業本部長(首都圏営業本部長兼新宿)常務執行役員、国武正史 首都圏営業本部長(関東信越営業本部長)同、木山英城 近畿圏営業本部長(北海道東北営業本部長)執行役員、稲井馨 ...続きを見る
【人事】三菱UFJモルガン・スタンレー証券(2011年6月27日) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ⅱ.証券・投資ファンド (2011年6月27日) 常務、常務執行役員、野口裕幸 監査役、今川達功 退任(監査役)畠中博巳 ...続きを見る
【人事】NOK(2011年6月22日) NOK C.化学・石油・素材・ガラス (2011年6月22日) 経営企画室国際、常務執行役員経営企画室長、飯田二郎 NOKクリューバー執行役員兼ユニマテック執行役員(経営企画室副室長兼国際)中村哲也 ...続きを見る
【人事】住友三井オートサービス(2011年4月1日) 住友三井オートサービス ⅴ.クレジット・リース (2011年4月1日) 営業部門長(法人営業部門長)代表取締役兼専務執行役員、山本史郎 本社部門担当(マーケティング営業部門長)取締役兼専務執行役員、川勝一明 営業部門担当(本社部門担当)同兼専務執行役員、野村公喜 ...続きを見る